Nghĩa của từ 取締役 bằng Tiếng Việt
Kana: とりしまりやく
- n
- người quản lý; người phụ trách; giám đốc
- người quản trị
Đặt câu có từ "取締役"
1. アクセラパートナーズ株式会社代表取締役、日台通コンサルティング株式会社代表取締役、株式会社eWeLL取締役、社会起業大学理事、湘南塾発起人。
2. 1973年(昭和48年)常務取締役、1975年(昭和50年)専務取締役に就任。
3. 2018年1月1日 - 片桐・伊藤が取締役を退任、永田が代表取締役社長に就任。
4. スカイマーク代表取締役社長。
5. 2008年5月、取締役就任。
6. だから取締役会は面白いよ
7. 2017年1月、LDH kitchenの取締役に就任。
8. 1984年(昭和59年) - 1月、高橋兄弟商会の真珠部門を「タカハシパール株式会社」として分離独立、長男利栄、次男英二、三男洋三がそれぞれ代表取締役会長、代表取締役社長、取締役副社長に就任する。
9. この方がガンマ社の代表取締役です
10. 2012年4月1日付で代表取締役会長に就任。
11. 国光生命保険相互会社取締役も務めた。
12. 実兄の十倉雅和は住友化学代表取締役社長。
13. 2018年6月6日 - 永田が代表取締役社長を辞任。
14. 20 分 後 に ムンバイ の 取締 役 会議 が 予定 さ れ て い ま す
15. ピクサーのスティーブ・ジョブズ会長兼CEOはディズニーの取締役・筆頭株主となる。
16. ^ 第17〜20回の時は、アスキー・メディアワークス取締役・第2編集部総括編集長。
17. その後、布川は代表権の無い取締役最高顧問に就任した。
18. 数ヶ月以内に、コスタリカ大統領のホゼ・マリア・フィゲレスはQuepasaの取締役会に加わった。
19. インドは2010年に採用し取締役の女性の割合は5%から13%になりました。
20. 2005年には、取締役会の決議によりフランステレコム社名誉会長の称号を受けた。
21. 1910年(明治43年)4月5日、豊田式織機株式会社の常務取締役を解任。
22. 現在は、カルフールの取締役会に所属し、報酬・福利厚生委員会の会長を務める。
23. 11月27日、スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役会の決定により、タイトーの事業再編を行う事を発表。
24. 1987年には個人事務所「エイトヤマウチ」(現・エイトワン)を設立し、同社の代表取締役社長に就任した。
25. ファースト・ナショナル銀行とナショナル・シティ銀行の取締役として、J・P・モルガン・アンド・カンパニーは222.45億ドルの資金があった。
26. 取締役はその社員が正直な人物で,無実であることを知っていたからです。
27. 国立劇場の取締役のニック・スターが その場面を見て 私の隣で目を潤ませていました
28. マレーシアではクォータが大企業での女性の取締役の割合を倍増させる一助となりました [24] 。
29. 銀行の取締役が友人や親族に無担保で貸し付けを行なったこともあるようです。
30. 有限会社ナッツ代表取締役社長の梅崎俊春を中心として、メンバーや形態は何度か変わっている。
31. CNBC事業所課長解説者、そして元連邦預金保険公社議長のL・ウィリアム・セイドマンがQuepasaの取締役会に加わった。
32. 吉田嘉明現代表取締役会長が、大学の研究室を相手に洋書の翻訳委託業を行ったことに始まる。
33. 2014年5月には新たに「株式会社AICプロジェクト」(2016年5月に「株式会社セイバープロジェクト」に変更)を設立し代表取締役となっている。
34. しかし1996年頃に新井が代表取締役社長を退任すると、小山俊久と新井寿代の2人が代表を受け継いだ。
35. この法律に規定された犯罪を行った者に対する罰則としては、最高で10年の拘禁刑又は無制限の罰金、そして2002年犯罪収益法(Proceeds of Crime Act 2002)に基づく財産の没収、さらには、1986年会社取締役資格剥奪法(Company Directors Disqualification Act 1986)に基づく取締役資格の剥奪の可能性がある。
36. この度、一部報道機関により、SMAPの一部メンバーの独立問題と担当マネージャーの取締役辞任等に関する報道がなされました。
37. それに伴い、閉鎖会社(公開会社ではない株式会社:107条)では、「取締役を株主に限る」とする定款の定めも有効と解される。
38. 私は現在,従業員45人の会社の取締役をしているが,私の職業上の成功に妻の大きな助けがあったことは間違いない。
39. ゲイブ・ローガン・ニューウェル(英語: Gabe Logan Newell、別名:Gaben、1962年11月3日 - )とは、コンピュータゲーム開発・オンライン配信企業であるValve Corporationの共同設立者および業務執行取締役である。
40. 代表取締役の神谷盛治は「在籍者全員がアーティスト」と語っており、ファンタジー色の強い作風については「それが目的のような会社」と述べている。
41. 日本のある大会社の取締役について,「権力も威信もあるが,コンピューターの前に座ると神経過敏になってしまう」と述べられています。
42. 1973年、冠婚葬祭会社(現オークス/当時の社長は奥野博)に入社(専務取締役を経て、2012年現在は非常勤顧問)、納棺専従社員(納棺夫)となる。
43. 奇しくも佐藤はこのDVDの発売当時、NHKエンタープライズの常務取締役を務めており、発売後の2011年2月から2013年6月までは同社の社長を務めた。
44. 販促用イラストやキャラクターデザインを担当していたことでよく勘違いされやすいが、カプコン時代の安田は取締役兼デザイン統括であり、デザイン室には所属していない。
45. 藤子・F・不二雄没後に株式会社化し、代表取締役会長は夫人である藤本正子が、社長には伊藤が就任したが、藤本正子は2006年に退任。
46. 真ん中辺りは訓練を要する肉体労働者 そしてホワイト・カラーへと続き 右端の上流階級 つまり医者・弁護士・ 大企業の取締役などの 専門職となります
47. 2011年3月1日、氣志團の衣装について、アメリカ合衆国の政治団体サイモン・ウィーゼンタール・センターからの批判を受け、代表取締役の原田公一・高橋章の連名で釈明・謝罪した。
48. 9人の子供をかかえている,忙しいある会社の取締役は,活動計画をたいてい通勤列車の車中で立てています。 彼はこう述べました。『
49. さらに、1990年代初頭には、GM、IBM、アメリカン・エキスプレスなどの大企業で、投資家の後押しを受けた社外取締役によってCEOが交代させられるという事件も起こった。
50. 1921年発刊の《朝鮮銀行会社要録》は3個以上会社の取締役を兼職した人物として京畿道地域では20人の企業人を挙げ、そのなかに含まれている。