Nghĩa của từ 常務 bằng Tiếng Việt
Kana: じょうむ
- n
- sự thông thường; sự phổ thông
- thường vụ
Đặt câu có từ "常務"
1. この結果、顧問委員会主任は政治局常務委員、副主任及び常務委員は政治局委員、委員は中央委員と同格とされ、中顧委自体も政治局常務委員会と同格となった。
2. 管理部長、常務、専務を経て現在に至る。
3. 6月、憲政実施委員会常務委員となる。
4. 国会常務委員会の会議に出席する資格をもつ。
5. 1944年(民国33年)、華北政務委員会常務委員となった。
6. そして、1965年9月の常務会で「梶が谷」に正式に決定した。
7. 全国人民代表大会常務委員会の不適切な決定の改廃。
8. 1941年、国民党中央海外部部長兼中国航空建設協会常務委員。
9. 1973年(昭和48年)常務取締役、1975年(昭和50年)専務取締役に就任。
10. 2010年10月北海艦隊参謀長、北海艦隊党委員会常務委員に就任。
11. 1933年(民国22年)、中国国家社会党の組織に参加し、常務理事に就任した。
12. 3月、上海商業聯合会常務委員、上海財政委員会委員に任ぜられた。
13. 1910年(明治43年)4月5日、豊田式織機株式会社の常務取締役を解任。
14. 7月には三民主義青年団幹事会常務幹事兼中央団部書記長代理となる。
15. 1935年(民国24年)、中国銀行・交通銀行が改組されると、銭が両行の常務董事となった。
16. 李鵬が総理時代に国務院秘書長を務めた、9人いる常務委員の内唯一の李鵬派だった。
17. 国会または国会常務委員会の決議に基づき、副首相、大臣および政府の他の構成員の任免を行う。
18. 1943年(民国32年)からは国立中央政治学校教育長となり、さらに国防最高委員会常務委員も兼ねた。
19. 1972年(民国61年)に退職したが、その後も中国広播公司と中国電視公司で常務董事を務めている。
20. 8月、中国民主社会党(国家社会党と民主憲政党の合併)の中央組織委員会常務委員兼組織部長となる。
21. 2016年6月、第12回全国人民代表大会常務委員会第21次会議で草案に対する二回目の審議が行われた。
22. 1932年(民国21年)2月、山西省政府に復帰し、晋綏軍事整理委員会常務委員兼軍官教導団団長に任命された。
23. 党の地方各級委員会全体会議は、常務委員会、書記、副書記を選挙し、その結果を上級の党委員会に報告する。
24. 2016年11月7日第十二回全国人民代表大会常務委員会第24次会議の評決で可決され、2017年6月1日施行された。
25. また、委員長・副委員長・秘書長で構成される委員長会議を招集し、全人代常務委員会の重要な日常業務を処理する。
26. 奇しくも佐藤はこのDVDの発売当時、NHKエンタープライズの常務取締役を務めており、発売後の2011年2月から2013年6月までは同社の社長を務めた。
27. 国会または国会常務委員会の決議に基づき、総動員令もしくは部分動員令を発令し、全国もしくは特定地域の緊急事態を宣言する。
28. 田中義一球団代表と、阪神電気鉄道本社から出向した下林良行常務の間に意見の違いが多く、思うように働けないという理由であった。
29. 北伐最終盤の1928年(民国17年)3月、軍事委員会常務委員兼弁公庁主任に抜擢され、翌月には第1集団軍総司令部総参謀長に昇進している。
30. 後日,全国政協十二届全国委員会常務委員会第九次会議は、全国政協第十二届全国委員会委員、全国政協人口資源環境委員会副主任に任命した。
31. 1995年には、中国共産党中央国家機関工作委員会に所属する紀律検査委員会の書記に転任、中国共産党中央紀律検査委員会常務委員も併任した。
32. しかし常務委員会の新たな動きは、実名制度の取り扱い方に対する新たなコミットメントともとれるほか、現行規制の執行強化を示唆している可能性がある。
33. 1930年(民国19年)4月、国民政府で王は外交部常務次長に抜擢され、さらに外交部特派威海衛接収専員、日本租界回収委員会委員長もつとめている。
34. 中国共産党中央委員会主席および副主席、中央政治局常務委員会の領導の下、若干の必要な機構が設立され、党・政府・軍の日常業務を統一して処理する。
35. 1927年12月9日中国満州に居住する韓人が中国官憲から帰化を強いられ迫害を受けると在満同胞擁護同盟結成に参加して、中央常務執行委員に任命された。
36. 2011年8月28日、第11期全国人民代表大会第22回常務委員会会議の決定により、第11期全国人民代表大会環境・資源保護委員会副主任委員に任命された。
37. ただし同書と徐主編(2007)、87頁は、この時に王大楨が交通部常務次長に任ぜられたと記載しているが、劉寿林ほか編(1995)、586頁にはこの人事につき記載が見当たらない。
38. 1999年4月10日に広州軍区各部隊より抽出して編成、同年6月28日に第九回全国人民代表大会常務委員会第10回会議で「中華人民共和国澳門特別行政区駐軍法」が通過。
39. 農民工が権利を維持する規則の提出:2006年1月18日国務院第122回常務会議は『国務院農民工の問題を解決することに関してのいくつかの意見(中国語)』を採択した。
40. 次長には政務次長と常務次長の2種類があるが、内政部政務次長は何の就任後に程天固という人物が暫時つとめ、同年12月に凌璋という人物が就任している(1939年6月、何の部長退任と同時に退任)。
41. 中国の場合、常務委員会は、オンライン上のプライバシーと表現の自由に関する厳格で、そして特に利用者の安全性をも害する規制を正当化できる重大な脅威が十分に存在するということを、説得力のあるかたちで主張していない。